Club trading s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Club trading s.r.o. (26861151) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 1120, 75606 Velké Karlovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 5. 2005 a je stále aktivní. Club trading s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Club trading s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Club trading s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 11. 5. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 28595 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26861151 | |
Jméno: | Club trading s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.5.2005 |
Zapsána dne: | 11.5.2005 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.7.2016 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.5.2005 - 15.7.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 1120, Velké Karlovice 75606, Česká republika | 19.10.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Mexiko 813, Klimkovice 74285, Česká republika | 15.7.2016 - 19.10.2023 |
Adresa: | 813, Klimkovice 74285, Česká republika | 11.5.2005 - 15.7.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Ubytovací služby | 19.10.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.7.2016 - 19.10.2023 |
zprostředkování obchodu a služeb | 17.12.2007 - 15.7.2016 |
realitní činnost | 27.11.2006 - 15.7.2016 |
velkoobchod | 11.5.2005 - 15.7.2016 |
Jednatel | Vladimír Vůjtek |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2017 |
Adresa | 1120, 75606 Velké Karlovice |
Jednatel | Petra Vůjtková |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2017 |
Adresa | 1120, 75606 Velké Karlovice |
Jednatel | Vladimír Vůjtek |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2016 do 4.5.2017 |
Adresa | Mexiko 813, 74285 Klimkovice |
Jednatel | Petra Vůjtková |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2016 do 4.5.2017 |
Adresa | Mexiko 813, 74285 Klimkovice |
Jednatel | Vladimír Vůjtek |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2016 do 4.5.2017 |
Adresa | Mexiko 813, 74285 Klimkovice |
Jednatel | Petra Vůjtková |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2016 do 4.5.2017 |
Adresa | Mexiko 813, 74285 Klimkovice |
jednatel | Petra Vůjtková |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2005 do 15.7.2016 |
Adresa | 813, 74285 Klimkovice |
jednatel | Vladimír Vůjtek |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2006 do 15.7.2016 |
Adresa | 813, 74285 Klimkovice |
IČO (identifikační číslo): | 26861151 |
---|---|
Jméno: | Club trading s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 5. 2005 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 1120, Velké Karlovice 75606 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 5. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 5. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 5. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Vůjtek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Petra Vůjtková |
IČO: | 26861151 |
---|---|
Firma: | Club trading s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Velké Karlovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 5. 2005 |
Sídlo: | 1120, Velké Karlovice 75606 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Ubytování |