CLITIA Distribuce s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CLITIA Distribuce s.r.o. (28360621) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Maloskalická 68, 55203 Česká Skalice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 3. 2008 a je stále aktivní. CLITIA Distribuce s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o CLITIA Distribuce s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CLITIA Distribuce s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 29. 3. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 52211 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28360621 | |
Jméno: | Bambucator, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.3.2008 |
Zapsána dne: | 29.3.2008 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 30.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 30.6.2014 - 10.11.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.3.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Maloskalická 68, Česká Skalice 55203, Česká republika | 10.11.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Ve Svahu 482/5, Praha 14700, Česká republika | 30.9.2013 - 10.11.2023 |
Adresa: | U Habrovky 247/11, Praha 4 14000, Česká republika | 29.3.2008 - 30.9.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 10.11.2023 |
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 10.11.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.11.2023 |
výkon zeměměřických činností | 10.11.2023 |
projektová činnost ve výstavbě | 10.11.2023 |
distribuce elektřiny | 10.11.2023 |
podnikání v elektronických komunikacích | 10.11.2023 |
obchod s elektřinou | 10.11.2023 |
velkoobchod | 29.3.2008 - 10.11.2023 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 29.3.2008 - 10.11.2023 |
projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování | 29.3.2008 - 10.11.2023 |
jednatel | Ing. Michal Dyntera |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2023 |
Adresa | Na Terasách 329, 54701 Náchod |
jednatel | Petr Lukáš |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2023 |
Adresa | 5, 54701 Kramolna |
jednatel | Ing. Roman Čtvrtečka |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2017 do 10.11.2023 |
Adresa | 64, 54701 Kramolna |
jednatel | Ing. Roman Čtvrtečka |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2014 do 17.6.2017 |
Adresa | 78, 54701 Kramolna |
jednatel | Ing. Roman Čtvrtečka |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2008 do 11.9.2014 |
Adresa | 78E, 54701 Kramolna |
jednatel | Libor Vinkler |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2013 do 30.9.2013 |
Adresa | Nákupní 1127, 25242 Jesenice |
jednatel | Libor Vinkler |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2008 do 25.9.2013 |
Adresa | Velehradská 1619/13, 13000 Praha 3 |
IČO (identifikační číslo): | 28360621 |
---|---|
Jméno: | CLITIA Distribuce s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 29. 3. 2008 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Maloskalická 68, Česká Skalice 55203 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 2. 2024 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 3. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 3. 2008 |
Zánik oprávnění | 9. 3. 2019 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 3. 2008 |
Zánik oprávnění | 9. 3. 2019 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 3. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Michal Dyntera |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Petr Lukáš |
IČO: | 28360621 |
---|---|
Firma: | CLITIA Distribuce s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Česká Skalice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 3. 2008 |
Sídlo: | Maloskalická 68, Česká Skalice 55203 |
---|
Přenos elektřiny |
Obchod s elektřinou |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Elektrické instalace |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Architektonické činnosti |
Zeměměřické a kartografické činnosti |