Clearsky Investments, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Clearsky Investments, s.r.o. (06918174) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Anny Letenské 34/7, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 3. 2018 a je stále aktivní. Clearsky Investments, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Clearsky Investments, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Clearsky Investments, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 3. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 291292 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06918174 | |
Jméno: | Lundpoint Trade, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.3.2018 |
Zapsána dne: | 2.3.2018 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.3.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Anny Letenské 34/7, Praha 12000, Česká republika | 21.10.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Půlkruhová 167/10, Praha 16000, Česká republika | 6.3.2020 - 21.10.2022 |
Adresa: | U kamýku 284/11, Praha 14200, Česká republika | 2.3.2018 - 6.3.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 31.7.2019 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 2.3.2018 - 31.7.2019 |
Správa vlastního majetku | 2.3.2018 - 31.7.2019 |
jednatel | JUDr. Jiří Matzner Ph.D., LL.M. |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2022 |
Adresa | Klíčovská 789/3, 19000 Praha |
jednatel | Ondřej Durďák |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2020 do 21.10.2022 |
Adresa | Prvního pluku 539/18, 18600 Praha |
Jednatel | Petr Skaloš |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2019 do 6.3.2020 |
Adresa | Krásova 680/32, 13000 Praha |
jednatel | Mgr. Martin Žižka |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2018 do 31.7.2019 |
Adresa | U kamýku 284/11, 14200 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 06918174 |
---|---|
Jméno: | Clearsky Investments, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 3. 2018 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Půlkruhová 167/10, Praha 16000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 7. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Ondřej Durďák |
---|
IČO: | 06918174 |
---|---|
Firma: | Clearsky Investments, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 3. 2018 |
Sídlo: | Půlkruhová 167/10, Praha 16000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Reklamní činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Administrativní a kancelářské činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |
Sportovní činnosti |
Provozování sportovních zařízení |