CK Zanzo s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CK Zanzo s.r.o. (24224499) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pernerova 691/42, 18600 Praha 8. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 3. 2012 a je stále aktivní. CK Zanzo s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o CK Zanzo s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CK Zanzo s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 3. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 190301 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24224499 | |
Jméno: | SG Logistics, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.3.2012 |
Zapsána dne: | 8.3.2012 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 9.7.2014 | |
Na společnost SG Logistics, s.r.o., IČ 24224499, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190301, jako na nástupnickou společnosti přešlo v rámci fúze sloučením jmění zanikající společnosti kouzelná almara a.s., IČO 29364531, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19027. | 9.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 4 | 9.7.2014 - 19.10.2017 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.3.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pernerova 691/42, Praha 18600, Česká republika | 1.1.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Újezd 450/40, Praha 11800, Česká republika | 8.3.2012 - 1.1.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů | 31.10.2018 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.3.2012 |
jednatel B | Tomáš Braverman |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2024 |
Adresa | Jednořadá 1123/37, 16000 Praha |
jednatel B | Martin Krajhanzl |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2023 |
Adresa | K dálnici 167, 10400 Praha |
jednatel B | Adam Bartnicki |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2021 |
Adresa | 1218, 73961 Třinec |
jednatel A | Stafford Alexander Antony Talbot Saint |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2023 |
Adresa | Petersfield, Hampshire, Wood, Ridge Common Lane , Stroud |
jednatel B | Ladislav Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2023 do 30.5.2024 |
Adresa | Olgy Havlové 2874/18, 13000 Praha |
jednatel B | Martin Krajhanzl |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2023 do 17.11.2023 |
Adresa | V bytovkách 1518/23, 10400 Praha |
jednatel B | Ing. Kamil Hanzlík |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2020 do 30.5.2023 |
Adresa | Horkého 2312/17, 14300 Praha |
jednatel A | Thomas Joseph Valentine |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2018 do 13.2.2023 |
Adresa | 56 Noel Rd , London, Greater London |
jednatel B | Ladislav Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2020 do 4.2.2023 |
Adresa | Petra Slezáka 421/16, 18600 Praha |
jednatel B | Adam Bartnicki |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2020 do 3.9.2021 |
Adresa | Růžová 603, 73961 Třinec |
jednatel B | Ing. Kamil Hanzlík |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2019 do 16.12.2020 |
Adresa | Podvinný mlýn 2282/16, 19000 Praha |
jednatel B | Adam Bartnicki |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2018 do 12.2.2020 |
Adresa | U studánky 332/32, 17000 Praha |
jednatel B | Marie Havlíčková |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2017 do 6.2.2020 |
Adresa | Jaselská 340/27, 16000 Praha |
jednatel B | Ing. Kamil Hanzlík |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2018 do 24.2.2019 |
Adresa | Magistrů 1529/11, 14000 Praha |
jednatel A | Stafford Alexander Antony Talbot Saint |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2017 do 14.12.2018 |
Adresa | Low Wood, Ridge Common Lane, Stroud , Petersfield |
jednatel | Stafford Alexander Antony Talbot Saint |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2017 do 27.10.2017 |
Adresa | Low Wood, Ridge Common Lane, Stroud , Petersfield |
jednatel | Marie Havlíčková |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2017 do 19.10.2017 |
Adresa | Jaselská 340/27, 16000 Praha |
jednatel | Mgr. Jan Krabec |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2014 do 19.10.2017 |
Adresa | Dlouhá 1926, 27201 Kladno |
jednatel | Marie Chytilová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2016 do 20.9.2017 |
Adresa | Jaselská 340/27, 16000 Praha |
jednatel | Marie Chytilová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2014 do 4.8.2016 |
Adresa | Mezi školami 2481/15, 15800 Praha |
jednatel | Tomáš Cibulka |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2014 do 14.4.2016 |
Adresa | Na Ohradě 1228/2, 13000 Praha |
jednatel | Michal Tvrzník |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2014 do 11.7.2015 |
Adresa | Skalní 494/3, 46005 Liberec |
jednatel | Jan Krabec |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2012 do 9.7.2014 |
Adresa | Dlouhá 1926, 27201 Kladno |
jednatel | Michal Tvrzník |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2012 do 9.7.2014 |
Adresa | 6, 46343 Světlá pod Ještědem |
jednatel | Tomáš Cibulka |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2012 do 9.7.2014 |
Adresa | Na Ohradě 1228/2, 13000 Praha |
jednatel | Tomáš Čupr |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2012 do 13.1.2014 |
Adresa | Laubova 1731/6, 13000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 24224499 |
---|---|
Jméno: | CK Zanzo s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 3. 2012 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Pernerova 691/42, Praha 18600 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 10. 2018 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 3. 2012 |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Braverman |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Adam Bartnicki |
Člen statutárního orgánu: | Martin Krajhanzl |
Člen statutárního orgánu: | Stafford Alexander Antony Talbot Saint |
IČO: | 24224499 |
---|---|
Firma: | CK Zanzo s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 8. 3. 2012 |
Sídlo: | Pernerova 691/42, Praha 8 18600 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Poštovní a kurýrní činnosti |
Činnosti cestovních kanceláří |