CK EDEN, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CK EDEN, s.r.o. (25692828) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Křejpského 1525/11, 14900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 9. 1998 CK EDEN, s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o CK EDEN, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CK EDEN, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 9. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 61709 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25692828 | |
Jméno: | CK EDEN, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.9.1998 |
Zapsána dne: | 8.9.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.9.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Křejpského 1525/11, Praha 14900, Česká republika | 14.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Křejpského 1525, Praha 4 14900, Česká republika | 8.9.1998 - 14.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provozování cestovní agentury | 1.1.2002 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné | 8.9.1998 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb v rozsahu živnosti volné | 8.9.1998 |
provozování cestovní kanceláře | 8.9.1998 - 1.1.2002 |
jednatel | Hynek Wohanka |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2016 |
Adresa | 16, 28161 Kouřim |
jednatel | Hynek Wohanka |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.1998 |
Adresa | Křejpského 1525, Praha 4 |
jednatel | Milan Fišer |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2016 |
Adresa | K háječku 3372/21, 10000 Praha |
jednatel | Hynek Wohanka |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.1998 do 14.11.2016 |
Adresa | Křejpského 1525, Praha 4 |
jednatel | Milan Fišer |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.1998 do 2.10.2016 |
Adresa | Křejpského 1525, Praha 4 |
IČO: | 25692828 |
---|---|
Firma: | CK EDEN, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 11 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 9. 1998 |
Sídlo: | Křejpského 1525/11, Praha 14900 |
---|
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Činnosti cestovních kanceláří |