City Life Olomouc Gamma s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
City Life Olomouc Gamma s.r.o. (09703667) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vinařská 460/3, 60300 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 11. 2020 a je stále aktivní. City Life Olomouc Gamma s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o City Life Olomouc Gamma s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro City Life Olomouc Gamma s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 27. 11. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 120382 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09703667 | |
Jméno: | Czech Green Energy s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.11.2020 |
Zapsána dne: | 27.11.2020 |
Základní kapitál | 10 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.11.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vinařská 460/3, Brno 60300, Česká republika | 27.11.2020 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb, - Velkoobchod a maloobchod, - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení | 22.5.2024 |
jednatel | Ing. Josef Šilhánek MBA |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2024 |
Adresa | Horšovská 1129/40, 15500 Praha |
jednatel | Petr Kuběna |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2023 |
Adresa | 44, 69648 Skalka |
jednatel | Ondřej Klička |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2023 do 5.8.2024 |
Adresa | K Holyni 145/21, 15400 Praha |
jednatel | Ondřej Klička |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2020 do 11.10.2023 |
Adresa | Šárecká 1028/15, 16000 Praha |
jednatel | Bc. Ctibor Plachý |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2020 do 11.8.2023 |
Adresa | Vaškovo náměstí 2116/16, 74601 Opava |
IČO (identifikační číslo): | 09703667 |
---|---|
Jméno: | City Life Olomouc Gamma s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 11. 2020 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vinařská 460/3, Brno 60300 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 11. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Kuběna |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Josef Šilhánek MBA |
IČO: | 09703667 |
---|---|
Firma: | City Life Olomouc Gamma s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 11. 2020 |
Sídlo: | Vinařská 460/3, Brno 60300 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Reklama a průzkum trhu |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |