City Home Invest II, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
City Home Invest II, s.r.o. (04527828) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Holečkova 3331/35, 15000 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 11. 2015 a je stále aktivní. City Home Invest II, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o City Home Invest II, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro City Home Invest II, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 11. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 249161 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04527828 | |
Jméno: | BRINDIS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.11.2015 |
Zapsána dne: | 3.11.2015 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.11.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Holečkova 3331/35, Praha 15000, Česká republika | 6.4.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Plzeňská 3217/16, Praha 15000, Česká republika | 17.12.2015 - 6.4.2017 |
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 11000, Česká republika | 3.11.2015 - 17.12.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb; Velkoobchod a maloobchod; Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; Výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 21.3.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.12.2015 - 21.3.2023 |
jednatel | Matěj Čížek |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2024 |
Adresa | Duslova 2076, 26601 Beroun |
jednatel | Jiří Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2022 |
Adresa | Švédská 655/6, 15000 Praha |
jednatel | Ing. Jiří Polanský |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2020 |
Adresa | Seydlerova 2148/9, 15800 Praha |
jednatel | Ing. Dana Knížková |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2020 |
Adresa | Na Hřebenkách 815/128, 15000 Praha |
jednatel | Pavel Starý |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2023 do 1.7.2024 |
Adresa | Nad Želivkou 422, 16400 Praha |
jednatel | Jiří Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2020 do 7.8.2022 |
Adresa | Švédská 1010/15, 15000 Praha |
jednatel | Ing. Jiří Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2018 do 10.11.2020 |
Adresa | Pražská 1586, 25228 Černošice |
jednatel | Linda Krásová |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2020 do 10.11.2020 |
Adresa | 79, 26203 Nový Knín |
jednatel | Ing. Zdeněk Hladík |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 8.9.2020 |
Adresa | Eliášova 479/15, 16000 Praha |
jednatel | Věra Nekvasilová |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2015 do 20.12.2018 |
Adresa | Na Vlečce 339, 25218 Úhonice |
jednatel | Mgr. Petr Vlasák |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 do 13.5.2016 |
Adresa | Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha |
jednatel | Ingrid Stirberová |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2015 do 3.12.2015 |
Adresa | Lindnerova 998/6, 18000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 04527828 |
---|---|
Jméno: | City Home Invest II, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 11. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Holečkova 3331/35, Praha 15000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 11. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Ing. Jiří Polanský |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jiří Pokorný |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Matěj Čížek |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Dana Knížková |
IČO: | 04527828 |
---|---|
Firma: | City Home Invest II, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 11. 2015 |
Sídlo: | Holečkova 3331/35, Praha 5 15000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Reklamní činnosti |
Administrativní a kancelářské činnosti |