ČIS, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ČIS, spol. s r.o. (25156713) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Suchomelská 2745/36, 37004 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 12. 1996 a je stále aktivní. ČIS, spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o ČIS, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ČIS, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 18. 12. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6675 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25156713 | |
Jméno: | ČIS, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.12.1996 |
Zapsána dne: | 18.12.1996 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 12.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 12.6.2014 - 22.11.2016 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.12.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Suchomelská 2745/36, České Budějovice 37004, Česká republika | 22.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Karoliny Světlé 6, České Budějovice 37004, Česká republika | 18.12.1996 - 16.9.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Vodoinstalatérství, topenářství | 16.9.2010 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.9.2010 |
topenářství | 18.12.1996 - 16.9.2010 |
vodoinstalatérství | 18.12.1996 - 16.9.2010 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 18.12.1996 - 16.9.2010 |
inženýrská činnost ve stavebnictví | 18.12.1996 - 16.9.2010 |
jednatel | Jiří Lukáš |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2016 |
Adresa | K Úsilnému 2581/44, 37010 České Budějovice |
jednatel | Jan Dobner |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2016 |
Adresa | Havlíčkova 450/2, 37001 České Budějovice |
jednatel | Jan Dobner |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.1996 do 22.11.2016 |
Adresa | Havlíčkova 2, České Budějovice |
jednatel | Jiří Lukáš |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2010 do 22.11.2016 |
Adresa | K Úsilnému 44, 37010 České Budějovice |
jednatel | Jiří Lukáš |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.1996 do 16.9.2010 |
Adresa | J. Štursy 25, České Budějovice |
IČO (identifikační číslo): | 25156713 |
---|---|
Jméno: | ČIS, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 12. 1996 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Suchomelská 2745/36, České Budějovice 37004 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 4. 2021 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 12. 1996 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 12. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 31. 10. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 31. 10. 2000 |
IČO: | 25156713 |
---|---|
Firma: | ČIS, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 12. 1996 |
Sídlo: | Suchomelská 2745/36, České Budějovice 37004 |
---|
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |