CIMBET s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CIMBET s.r.o. (10938265) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese V záhybu 747, 14900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 6. 2021 CIMBET s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o CIMBET s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CIMBET s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 6. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 350997 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 10938265 | |
Jméno: | CIMBET s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.6.2021 |
Zapsána dne: | 10.6.2021 | |
K podílu každého společníka mají ostatní společníci předkupní právo. Toto právo je zřízeno jako právo věcné a vztahuje se na všechny způsoby zcizení. | 16.1.2022 | |
Společnost CIMBET s.r.o., se sídlem Řehořova 968/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 109 38 265, vznikla odštěpením, kdy na ní přešla část jmění společnosti REALBET s.r.o., se sídlem Řehořova 968/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 005 71 458, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 467, které bylo uvedeno v Projektu rozdělní odštěpením se vznikem tří nových společností v kombinaci s odštěpením sloučením. Rozhodný den rozdělení je 1.1.2021. | 10.6.2021 |
Základní kapitál | 40 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.6.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V záhybu 747, Praha 14900, Česká republika | 27.10.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Řehořova 968/42, Praha 13000, Česká republika | 10.6.2021 - 27.10.2022 |
jednatel | Eva Steinlaufová |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2021 |
Adresa | V záhybu 747, 14900 Praha |
Jednatel | Miroslav Tuček |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2022 |
Adresa | Radešovská 802, 14900 Praha |
jednatel | Ing. Beda Henkl |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2021 do 27.10.2022 |
Adresa | Tařicová 745/3, 18100 Praha |
jednatel | Ing. Miroslav Holík |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2021 do 27.10.2022 |
Adresa | K sídlišti 1728/31, 14000 Praha |
jednatel | Antonín Šarboch |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2021 do 27.10.2022 |
Adresa | Ořešská 185/9, 15500 Praha |
IČO: | 10938265 |
---|---|
Firma: | CIMBET s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Šeberov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 6. 2021 |
Sídlo: | V záhybu 747, Praha 14900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |