Cigar & Hunting club z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Cigar & Hunting club z.s. (09882782) je Spolek. Sídlí na adrese nám. Čsl. armády 26, 37341 Hluboká nad Vltavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 2. 2021 Cigar & Hunting club z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Cigar & Hunting club z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Cigar & Hunting club z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 25. 2. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 8733 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09882782 | |
Jméno: | Cigar & Hunting club ČB z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 25.2.2021 |
Zapsána dne: | 25.2.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | nám. Čsl. armády 26, Hluboká nad Vltavou 37341, Česká republika | 19.8.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Piaristická 22/8, České Budějovice 37001, Česká republika | 25.2.2021 - 19.8.2023 |
Člen představenstva | MUDr. Vojtěch Kurfirst |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2021 |
Adresa | Žitná 1361, 37341 Hluboká nad Vltavou |
Člen představenstva | Karel Vácha |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2021 |
Adresa | Na Čtvrtkách 1033, 37341 Hluboká nad Vltavou |
Předseda představenstva | Ing. Dirk Maria Denis Van De Poel |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2024 |
Adresa | 11, 37901 Třeboň |
Člen představenstva | Bohumír Čečetka |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2024 |
Adresa | 18, 37323 Svatý Jan nad Malší |
Předseda představenstva | Bohumír Čečetka |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2021 do 15.3.2024 |
Adresa | 18, 37323 Svatý Jan nad Malší |
Člen představenstva | Ing. Dirk Maria Denis Van De Poel |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2021 do 15.3.2024 |
Adresa | 11, 37901 Třeboň |
IČO: | 09882782 |
---|---|
Firma: | Cigar & Hunting club z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Hluboká nad Vltavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 25. 2. 2021 |
Sídlo: | nám. Čsl. armády 26, Hluboká nad Vltavou 37341 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |