Cifra gallery, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Cifra gallery, z.s. (09647007) je Spolek. Sídlí na adrese 178, 40747 Doubice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 11. 2020 Cifra gallery, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Cifra gallery, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Cifra gallery, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 25. 11. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 12846 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09647007 | |
Jméno: | Cifra gallery, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 25.11.2020 |
Zapsána dne: | 25.11.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 178, Doubice 40747, Česká republika | 25.11.2020 |
---|
Místopředseda výboru | BcA. Nikola Kopp Lourková |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2023 |
Adresa | Kopretinová 2214, 25228 Černošice |
Člen výboru | Ing. arch. Lukáš Kopp |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2023 |
Adresa | Kopretinová 2214, 25228 Černošice |
Předseda výboru | BcA. Rozálie Prokopcová |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2020 |
Adresa | Marie Cibulkové 634/9, 14000 Praha |
Člen výboru | Jaroslav Prokopec |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2020 |
Adresa | 155, 40747 Doubice |
Místopředseda výboru | BcA. Nikola Kopp Lourková |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2021 do 17.9.2023 |
Adresa | 39, 50346 Librantice |
Člen výboru | Ing. arch. Lukáš Kopp |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2020 do 17.9.2023 |
Adresa | Vidlák 26, 19800 Praha |
Místopředseda výboru | BcA. Nikola Lourková |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2020 do 9.7.2021 |
Adresa | 39, 50346 Librantice |
IČO: | 09647007 |
---|---|
Firma: | Cifra gallery, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Doubice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 25. 11. 2020 |
Sídlo: | 178, Doubice 40747 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |