CIDEM HOLDING, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CIDEM HOLDING, a.s. (05161436) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Florenci 1332/23, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 6. 2016 CIDEM HOLDING, a.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o CIDEM HOLDING, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CIDEM HOLDING, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 6. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 21656 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05161436 | |
Jméno: | Overline Invest, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 13.6.2016 |
Zapsána dne: | 13.6.2016 | |
Následkem realizace fúze sloučením zanikající společnosti Dopravní a stavební holding, a.s., se sídlem Praha 9, Ocelářská 1354/35, PSČ 19000, IČO: 257 49 374, s nástupnickou společností Overline Invest, a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 051 61 436, došlo k zániku zanikající společnosti Dopravní a stavební holding, a.s. a k přechodu jmění zanikající společnosti Dopravní a stavební holding, a.s. sloučením na nástupnickou společnost Overline Invest, a.s., a to na základě p rojektu fúze sloučením ze dne 19.12.2022. | 1.4.2023 | |
Na společnost Overline Invest, a.s., IČO 05161436, se sídlem Praha, Nové Město (Praha 1), Na Florenci 1332/23, PSČ 110 00 přešla odštěpením část jmění společnosti CIDEM Hranice, a.s., IČO 14617081, se sídlem Skalní 1088, Hranice, Hranice I-Město, PSČ 753 01 uvedená v projektu rozdělení odštěpením sloučením sepsaného ve formě notářského zápisu JUDr. Petrem Skopalem, notářem v Holešově pod č.j. NZ 768/2022 dne 24.10.2022. Rozhodným dnem rozdělení je 1.1.2022. | 13.12.2022 |
Základní kapitál | 2 074 867 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 13.6.2016 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 4 Kč | 488 204 | 13.6.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000, Česká republika | 21.8.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Moravská 1687/34, Praha 12000, Česká republika | 13.6.2016 - 21.8.2018 |
člen správní rady | Ing. Roman Vývoda |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2021 |
Adresa | Havlíčkova 1445, 75301 Hranice |
člen správní rady | Ing. Radoslav Bendík |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2021 |
Adresa | Neumannova 532/21, 60200 Brno |
člen správní rady | Ing. Roman Vývoda |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2016 do 1.7.2021 |
Adresa | Havlíčkova 1445, 75301 Hranice |
statutární ředitel | Ing. Roman Vývoda |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2016 do 1.1.2021 |
Adresa | Havlíčkova 1445, 75301 Hranice |
Statutární ředitel | Zuzana Slabá |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2016 do 29.9.2016 |
Adresa | Španielova 1289/10, 16300 Praha |
Člen správní rady | Zuzana Slabá |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2016 do 29.9.2016 |
Adresa | Španielova 1289/10, 16300 Praha |
Statutární ředitel | Zuzana Slabá |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2016 do 29.9.2016 |
Adresa | Španielova 1289/10, 16300 Praha |
IČO: | 05161436 |
---|---|
Firma: | CIDEM HOLDING, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé |
Datum vzniku: | 13. 6. 2016 |
Sídlo: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000 |
---|
Činnosti holdingových společností |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |