CHS LEGAL s.r.o., advokátní kancelář má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CHS LEGAL s.r.o., advokátní kancelář (06702953) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pod dráhou 1637/2, 17000 Praha 7. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 12. 2017 CHS LEGAL s.r.o., advokátní kancelář má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o CHS LEGAL s.r.o., advokátní kancelář nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CHS LEGAL s.r.o., advokátní kancelář na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 12. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 287457 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06702953 | |
Jméno: | CHS legal, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.12.2017 |
Zapsána dne: | 20.12.2017 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.12.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod dráhou 1637/2, Praha 17000, Česká republika | 20.11.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Pod dráhou 1637/2, Praha 17000, Česká republika | 14.9.2023 - 20.11.2023 |
Adresa: | Balbínova 223/5, Praha 12000, Česká republika | 20.12.2017 - 14.9.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výkon advokacie v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb. o advokacii, v platném znění | 20.12.2017 |
jednatel | Mgr. Jaroslav Hroza |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2024 |
Adresa | Za rybníky 1524, 25210 Mníšek pod Brdy |
jednatel | Mgr. David Cigánek |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2017 |
Adresa | Slídová 1593/1, 10400 Praha |
jednatel | Mgr. Jaroslav Hroza |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2017 do 1.2.2024 |
Adresa | Za rybníky 1524, 25210 Mníšek pod Brdy |
IČO: | 06702953 |
---|---|
Firma: | CHS LEGAL s.r.o., advokátní kancelář |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 12. 2017 |
Sídlo: | Pod dráhou 1637/2, Praha 7 17000 |
---|
Právní činnosti |