CHLUM AD s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CHLUM AD s.r.o. (09873457) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 92, 51301 Háje nad Jizerou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 2. 2021 CHLUM AD s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o CHLUM AD s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CHLUM AD s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 2. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 47042 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09873457 | |
Jméno: | CHLUM AD s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.2.2021 |
Zapsána dne: | 1.2.2021 |
Základní kapitál | 2 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.2.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 92, Háje nad Jizerou 51301, Česká republika | 16.2.2022 |
---|---|---|
Adresa: | 30, Háje nad Jizerou 51301, Česká republika | 1.2.2021 - 16.2.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.2.2021 |
opravy silničních vozidel | 1.2.2021 |
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnos ti nepřesahující 3,5, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče | 1.2.2021 |
jednatel | Lukáš Chlum |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2021 |
Adresa | 92, 51301 Háje nad Jizerou |
jednatel | Vladimír Chlum |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2021 do 20.5.2021 |
Adresa | 30, 51301 Háje nad Jizerou |
IČO: | 09873457 |
---|---|
Firma: | CHLUM AD s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Háje nad Jizerou |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 2. 2021 |
Sídlo: | 30, Háje nad Jizerou 51301 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Silniční nákladní doprava |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |