CHEREDNYCHENKO COMPANY, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CHEREDNYCHENKO COMPANY, s.r.o. v likvidaci (26142651) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Novodvorská 435/153, 14200 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 12. 1999 a je stále aktivní. CHEREDNYCHENKO COMPANY, s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o CHEREDNYCHENKO COMPANY, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CHEREDNYCHENKO COMPANY, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 12. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 73995 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26142651 | |
Jméno: | CHEREDNYCHENKO COMPANY, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.12.1999 |
Zapsána dne: | 27.12.1999 | |
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23.3.2011, č.j. 80 Cm 95/2010-8, které nabylo právní moci dne 18.5.2011 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora. | 22.5.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.12.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Novodvorská 435/153, Praha 14200, Česká republika | 22.5.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Novodvorská 435/153, Praha 14200, Česká republika | 27.12.1999 - 22.5.2024 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zák.č.455/91 Sb. ) | 27.12.1999 |
Jednatel | Zenoviya Zyablytska |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2000 do 8.9.2008 |
Adresa | Blažimská 1781/4, 14900 Praha |
Jednatel | Todor Kouzmanov |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.1999 do 27.1.2000 |
Adresa | Sokolovská 97/65, 18600 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 26142651 |
---|---|
Jméno: | CHEREDNYCHENKO COMPANY, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 12. 1999 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Novodvorská 435/153, Praha 14200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 12. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 26142651 |
---|---|
Firma: | CHEREDNYCHENKO COMPANY, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 27. 12. 1999 |
Sídlo: | Novodvorská 435/153, Praha 14200 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |