Chci sportovat! má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Chci sportovat! (02142350) je Nadační fond. Sídlí na adrese 236, 51247 Paseky nad Jizerou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 10. 2013 Chci sportovat! má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Chci sportovat! nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Chci sportovat! na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 15. 10. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 330 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02142350 | |
Jméno: | Chci sportovat! | |
Právní forma: | Nadační fond | 15.10.2013 |
Zapsána dne: | 15.10.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 236, Paseky nad Jizerou 51247, Česká republika | 15.10.2013 |
---|
předseda správní rady | Marek Šablatura |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 |
Adresa | 341, 46312 Dlouhý Most |
člen správní rady | Petr Lampa |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2022 |
Adresa | Americká 612/22, 46007 Liberec |
člen správní rady | Tomáš Slavík |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 22.3.2023 |
Adresa | Husitská 102/42, 46007 Liberec |
člen správní rady | Petr Lampa |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 1.4.2022 |
Adresa | 227, 51206 Benešov u Semil |
člen správní rady | Tomáš Slavík |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2013 do 22.10.2015 |
Adresa | Husitská 102/42, 46007 Liberec |
člen správní rady | Petr Lampa |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2013 do 22.10.2015 |
Adresa | 227, 51206 Benešov u Semil |
předseda správní rady | Marek Šablatura |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2013 do 22.10.2015 |
Adresa | 236, 51247 Paseky nad Jizerou |
IČO: | 02142350 |
---|---|
Firma: | Chci sportovat! |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Paseky nad Jizerou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 15. 10. 2013 |
Sídlo: | 236, Paseky nad Jizerou 51247 |
---|
Ostatní sportovní činnosti |