CHB gastro, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CHB gastro, s.r.o. v likvidaci (27624099) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U půjčovny 953/4, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 11. 2006 a je stále aktivní. CHB gastro, s.r.o. v likvidaci má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o CHB gastro, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CHB gastro, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 11. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 119675 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27624099 | |
Jméno: | CHB gastro, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.11.2006 |
Zapsána dne: | 22.11.2006 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 2346/2023-3 ze dne 20.9.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 18.10.2023. | 6.11.2023 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 23.6.2014 - 3.9.2020 |
Základní kapitál | 201 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 22.11.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U půjčovny 953/4, Praha 11000, Česká republika | 3.9.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Jankovcova 1566/2b, Praha 7 17000, Česká republika | 22.11.2006 - 3.9.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Správa vlastního majetku | 3.9.2020 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 3.9.2020 |
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 23.6.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.8.2009 |
hostinská činnost | 22.11.2006 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 22.11.2006 - 7.8.2009 |
jednatel | Pavel Rylich |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2023 |
Adresa | Michelská 966/74, 14100 Praha |
jednatel | Pavel Rylich |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2020 do 7.6.2023 |
Adresa | Ocelíkova 672/1, 14900 Praha |
jednatel | Martin Káňa |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2012 do 3.9.2020 |
Adresa | U smaltovny 1334/22c, 17000 Praha 7 |
jednatel | Zdeněk Kuřec |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2012 do 26.3.2013 |
Adresa | Vinohradská 1418/135, 13000 Praha 3 |
jednatel | Ing. Petr Schubert |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2012 do 26.3.2013 |
Adresa | Dostojevského 1312, 43001 Chomutov |
jednatel | Anna Miklušová |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2009 do 3.4.2012 |
Adresa | Papírníkova 619/3, 14200 Praha 4 |
jednatel | Ing. Tomáš Mikluš |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2009 do 3.4.2012 |
Adresa | Budečská 1168/40, 12000 Praha 2 |
jednatel | Josef Bílek |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2009 do 7.8.2009 |
Adresa | Spartakiádní 1965, 35601 Sokolov |
jednatel | Miloš Hora |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2006 do 15.5.2009 |
Adresa | Vršovická 832/97, 10000 Praha 10 |
jednatel | Jan Chaloupka |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2006 do 15.5.2009 |
Adresa | Frýdlantská 1306/22, 18200 Praha 8 |
jednatel | Václav Bulvas |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2006 do 13.9.2007 |
Adresa | Prostřední 6, 25066 Zdiby |
IČO (identifikační číslo): | 27624099 |
---|---|
Jméno: | CHB gastro, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 11. 2006 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | U půjčovny 953/4, Praha 11000 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 11. 2006 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 11. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 11. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Rylich |
---|
IČO: | 27624099 |
---|---|
Firma: | CHB gastro, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 11. 2006 |
Sídlo: | U půjčovny 953/4, Praha 11000 |
---|
Maloobchod s nápoji |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |