Charvatce Sever z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Charvatce Sever z.s. (27039579) je Spolek. Sídlí na adrese 23, 43924 Raná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Charvatce Sever z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Charvatce Sever z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Charvatce Sever z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 11936 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27039579 | |
Jméno: | Charvatce Sever o.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 23, Raná 43924, Česká republika | 18.9.2021 |
---|---|---|
Adresa: | 23, Libčeves 44001, Česká republika | 31.7.2018 - 18.9.2021 |
Adresa: | Na Marně 967/10, Praha 16000, Česká republika | 1.1.2014 - 31.7.2018 |
jednatel | Jan Kubeš |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2019 |
Adresa | Slovenského národního povstání 2063, 44001 Louny |
jednatel | Petr Materna |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2019 |
Adresa | 23, 43924 Raná |
Jednatel | Ing Štěpán Rudolf |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2019 do 18.9.2021 |
Adresa | 23, 44001 Libčeves |
předseda | Ing. Štěpán Rudolf |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2018 do 30.10.2019 |
Adresa | 23, 44001 Libčeves |
IČO: | 27039579 |
---|---|
Firma: | Charvatce Sever z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Raná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 25. 8. 2006 |
Sídlo: | 23, Raná 43924 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |