Chapel Vyškov, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Chapel Vyškov, s.r.o. (25562665) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Masarykova 118, 66442 Modřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 5. 1999 Chapel Vyškov, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Chapel Vyškov, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Chapel Vyškov, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 3. 5. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 33588 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25562665 | |
Jméno: | Chapel Vyškov, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.5.1999 |
Zapsána dne: | 3.5.1999 | |
Společnost Chapel Vyškov, s.r.o., se sídlem Modřice, Masarykova 118, PSČ 664 42, IČ 255 62 665 se jako nástupnická společnost sloučila se společností IMMO - Vyškov s.r.o., se sídlem Modřice, Masarykova 118, PSČ 664 42, IČ 283 38 928, jako zanikající spole čností, a to na základě projektu fúze sloučením vyhotoveným osobami zúčastněnými na přeměně dne 16.5.2022. Jmění zanikající společnosti IMMO - Vyškov s.r.o., přešlo výše uvedenou fúzí sloučením na nástupnickou společnost Chapel Vyškov, s.r.o.. | 1.7.2022 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 4.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 4.7.2014 - 24.3.2021 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.5.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Masarykova 118, Modřice 66442, Česká republika | 24.3.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Dobšická 3579/15, Znojmo 66902, Česká republika | 6.12.2018 - 24.3.2021 |
Adresa: | Dobšická 3579/15, Znojmo 67038, Česká republika | 7.4.2008 - 6.12.2018 |
Adresa: | , Znojmo - Oblekovice 38 67181, Česká republika | 3.5.1999 - 7.4.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.4.2009 - 15.3.2021 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 3.5.1999 - 17.4.2009 |
obchod se starožitnostmi | 3.5.1999 - 17.4.2009 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 3.5.1999 - 17.4.2009 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 3.5.1999 - 17.4.2009 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 3.5.1999 - 4.7.2014 |
jednatel | Iveta Špačková |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2021 |
Adresa | Na Příkopech 114/64, 67401 Třebíč |
jednatel | Martin Kadlíček |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2021 |
Adresa | Nosislavská 688, 69125 Vranovice |
jednatel | Miroslava Husová |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2017 do 24.3.2021 |
Adresa | Do Dolin 292, 66902 Kuchařovice |
jednatel | Ing. Drahoslav Husa |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2017 do 24.3.2021 |
Adresa | Do Dolin 292, 66902 Kuchařovice |
jednatel | Ing. Drahoslav Husa |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2014 do 11.10.2017 |
Adresa | Pražská sídl. 2424/9a, 66902 Znojmo |
jednatel | Miroslava Husová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2015 do 10.3.2017 |
Adresa | Pražská sídl. 2424/9a, 66902 Znojmo |
jednatel | Miroslava Husová |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2002 do 4.8.2015 |
Adresa | Pražská-sídliště 2424/9A, 66902 Znojmo |
jednatel | Ing. Drahoslav Husa |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2009 do 27.8.2014 |
Adresa | Pražská sídl. 2424/9a, 66902 Znojmo |
jednatel | Martina Vyskočilová |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2007 do 20.4.2009 |
Adresa | Vinohrady 303, 66902 Suchohrdly |
jednatel | Ing. Drahoslav Husa |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2002 do 19.7.2007 |
Adresa | Pražská-sídliště 2424/9A, Znojmo |
jednatel | Hedvika Husová |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2002 do 19.7.2007 |
Adresa | , 66902 Kuchařovice 292 |
jednatel | Josef Husa |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2002 do 19.7.2007 |
Adresa | , 66902 Kuchařovice 292 |
jednatel | Hedvika Husová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.1999 do 28.6.2002 |
Adresa | Sídliště Pražská 9A, Znojmo |
jednatel | Josef Husa |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.1999 do 28.6.2002 |
Adresa | Sídliště Pražská 9A, Znojmo |
jednatel | ing. Drahoslav Husa |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2000 do 28.6.2002 |
Adresa | Dobšická 2296/4, Znojmo |
jednatel | Miroslava Husová |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2000 do 28.6.2002 |
Adresa | , Kuchařovice 292 |
jednatel | Miroslava Husová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.1999 do 27.11.2000 |
Adresa | MUDr. Janského 3530/14, Znojmo |
IČO: | 25562665 |
---|---|
Firma: | Chapel Vyškov, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Modřice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 3. 5. 1999 |
Sídlo: | Masarykova 118, Modřice 66442 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |