CHAMPIGNONS, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CHAMPIGNONS, spol. s r.o. (25115677) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese K Radotínu 492, 15531 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 3. 1997 a je stále aktivní. CHAMPIGNONS, spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o CHAMPIGNONS, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CHAMPIGNONS, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 3. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 51016 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25115677 | |
Jméno: | CHAMPIGNONS,spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.3.1997 |
Zapsána dne: | 24.3.1997 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.3.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Radotínu 492, Praha 15531, Česká republika | 7.4.2014 |
---|---|---|
Adresa: | K Radotínu 492, Lipence 15531, Česká republika | 24.3.1997 - 7.4.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.3.2011 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží uvedeného v příl.1-3 zák.č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného | 24.3.1997 - 11.3.2011 |
jednatel | Růžena Malčánková |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2017 |
Adresa | 28, 26301 Nečín |
Jednatel | Miroslav Malčánek |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2014 |
Adresa | 28, 26301 Nečín |
Jednatel | Miroslav Malčánek |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2014 do 15.5.2017 |
Adresa | 28, 26301 Nečín |
jednatel | Adéla Luňáčková |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2014 do 6.1.2016 |
Adresa | K Borovíčku 689/42, 14800 Praha 4 |
Jednatel | Miroslav Malčánek |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.1997 do 7.4.2014 |
Adresa | , 26203 Nový Knín 405 |
jednatel | Adéla Salabová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2011 do 7.4.2014 |
Adresa | K Borovíčku 689/42, 14800 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 25115677 |
---|---|
Jméno: | CHAMPIGNONS, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 3. 1997 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | K Radotínu 492, Praha 15531 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 3. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 3. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Růžena Malčánková |
---|
IČO: | 25115677 |
---|---|
Firma: | CHAMPIGNONS, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Lipence |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 3. 1997 |
Sídlo: | K Radotínu 492, Praha 15531 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |