CHACHRUM s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CHACHRUM s.r.o. (27448851) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kolovratská 58/1, 10000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 4. 2006 a je stále aktivní. CHACHRUM s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o CHACHRUM s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CHACHRUM s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 4. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 113419 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27448851 | |
Jméno: | CHACHRUM s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.4.2006 |
Zapsána dne: | 21.4.2006 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 21.4.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kolovratská 58/1, Praha 10000, Česká republika | 2.8.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Na dolíkách 50, Škvorec 25083, Česká republika | 28.4.2011 - 2.8.2017 |
Adresa: | V údolí 1229, Praha 6 16500, Česká republika | 21.4.2006 - 28.4.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.10.2009 |
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví | 21.4.2006 - 15.10.2009 |
jednatel | Karel Rumplík |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2017 |
Adresa | Chotovická 1748/3, 18200 Praha |
jednatel | Karel Rumplík |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2016 |
Adresa | Na dolíkách 50, 25083 Škvorec |
jednatel | Karel Rumplík |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2016 do 1.9.2017 |
Adresa | Na dolíkách 50, 25083 Škvorec |
jednatel | Karel Rumplík |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2011 do 9.3.2016 |
Adresa | Na dolíkách 50, 25083 Škvorec |
jednatel | Mikhail Melnikov |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2009 do 28.4.2011 |
Adresa | Engelsa 3, Tambov |
jednatel | Larisa Melnikova |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2009 do 28.4.2011 |
Adresa | Engelsa 3, Tambov |
jednatel | Valeriy Rastseluev |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2006 do 15.10.2009 |
Adresa | Kyselova 1187/3, 18200 Praha 8 |
IČO (identifikační číslo): | 27448851 |
---|---|
Jméno: | CHACHRUM s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 4. 2006 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Karel Rumplík |
---|
IČO: | 27448851 |
---|---|
Firma: | CHACHRUM s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 21. 4. 2006 |
Sídlo: | Kolovratská 58/1, Praha 10000 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |