CH + CH - CB, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CH + CH - CB, spol. s r.o. (25165771) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Plzeňská 613/81, 37004 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 8. 1997 a je stále aktivní. CH + CH - CB, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o CH + CH - CB, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CH + CH - CB, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 21. 8. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 7283 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25165771 | |
Jméno: | CH + CH - CB, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.8.1997 |
Zapsána dne: | 21.8.1997 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.8.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Plzeňská 613/81, České Budějovice 37004, Česká republika | 13.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Plzeňská 81, České Budějovice 37004, Česká republika | 21.8.1997 - 13.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 21.6.2010 |
pořádání kurzů, školení ajiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 21.6.2010 - 21.6.2010 |
provozovani pohřebišť a krematorií | 4.4.2000 |
plnění tlakových nádob plyny | 24.11.1998 |
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 24.11.1998 |
realitní činnost | 24.11.1998 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 24.11.1998 |
administrativní práce | 24.11.1998 |
pronájem nemovitostí a nebytových prostor | 24.11.1998 |
silniční motorová doprava nákladní | 24.11.1998 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 21.8.1997 |
jednatel | Ing. Pavel Chalupný |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 |
Adresa | Budějovická 189, 37001 Homole |
jednatel | Ing. Pavel Chalupný |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2013 do 13.10.2016 |
Adresa | Homole 189, 37001 České Budějovice |
jednatel | Ing. Pavel Chalupný |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.1997 do 23.4.2013 |
Adresa | Homole 189, 37001 České Budějovice |
jednatel | JUDr. Pavel Chalupný |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.1997 do 23.4.2013 |
Adresa | Plzeňská 81, 37004 České Budějovice |
IČO (identifikační číslo): | 25165771 |
---|---|
Jméno: | CH + CH - CB, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 8. 1997 |
Celkový počet živností: | 15 |
Aktivních živností: | 6 |
Sídlo: | Plzeňská 613/81, České Budějovice 37004 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 12. 2006 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 2. 2. 2000 |
Přerušeno od | 11. 1. 2017 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 8. 1998 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 7. 1998 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 3. 1998 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 8. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 8. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 2. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 2. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 2. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 2. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 12. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 1. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 6. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 5. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Chalupný |
---|
IČO: | 25165771 |
---|---|
Firma: | CH + CH - CB, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 8. 1997 |
Sídlo: | Plzeňská 613/81, České Budějovice 37004 |
---|
Výroba technických plynů |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Ostatní vzdělávání |
Pohřební a související činnosti |