ČF - Český fond s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ČF - Český fond s.r.o. (25127322) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Strakonická 1165/15, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 5. 1997 a je stále aktivní. ČF - Český fond s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o ČF - Český fond s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ČF - Český fond s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 5. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 51979 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25127322 | |
Jméno: | Strakonická, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.5.1997 |
Zapsána dne: | 12.5.1997 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 19.6.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.5.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Strakonická 1165/15, Praha 15000, Česká republika | 3.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Strakonická č. 15, Praha 5 15000, Česká republika | 12.5.1997 - 3.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.6.2014 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 19.6.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona/ | 12.5.1997 - 19.6.2014 |
pronájem bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem | 12.5.1997 - 19.6.2014 |
jednatel | Lukáš Pollák |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2023 |
Adresa | Na poříčí 1038/6, 11000 Praha |
jednatel | Lukáš Pollák |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2017 do 2.2.2023 |
Adresa | Na poříčí 1038/6, 11000 Praha |
jednatel | Jaroslav Kříž |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2017 do 12.10.2017 |
Adresa | Žalmanova 1193/6, 14700 Praha |
jednatel | Jaroslav Kříž |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2017 do 12.10.2017 |
Adresa | Žalmanova 1193/6, 14700 Praha |
jednatel | Miluše Gibsonová Bušková |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2016 do 4.8.2017 |
Adresa | Strakonická 1165/15, 15000 Praha |
jednatel | Miluše Gibsonová Bušková |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2016 do 4.8.2017 |
Adresa | Strakonická 1165/15, 15000 Praha |
jednatel | Miluše Gibsonová Bušková |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2009 do 3.11.2016 |
Adresa | Strakonická 1165/15, 15000 Praha 5 |
jednatel | Miluše Gibsonová Bušková R.Č. 525613/054 |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2000 do 30.11.2009 |
Adresa | U Starého hřbitova 40/8, 11000 Praha 1 - Josefov |
jednatel | Miluše Bušková |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.1998 do 21.2.2000 |
Adresa | Lucemburská 8, 13000 Praha 3 |
jednatel | Richard Trevor Gibson, Nar. 25.6.1949 |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.1997 do 9.2.1998 |
Adresa | Lucemburská č. 8, 13000 Praha 3 |
IČO (identifikační číslo): | 25127322 |
---|---|
Jméno: | ČF - Český fond s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 5. 1997 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Strakonická 1165/15, Praha 15000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 5. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 25127322 |
---|---|
Firma: | ČF - Český fond s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 12. 5. 1997 |
Sídlo: | Strakonická 1165/15, Praha 15000 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |