CETERIS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
CETERIS s.r.o. (47912120) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U Hřiště 276, 76001 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 3. 1993 a je stále aktivní. CETERIS s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o CETERIS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro CETERIS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 18. 3. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10018 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47912120 | |
Jméno: | CETERIS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.3.1993 |
Zapsána dne: | 18.3.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.3.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.2.2011 |
zprostředkování obchodu | 12.10.2004 - 28.2.2011 |
grafické a kresličské práce | 12.10.2004 - 28.2.2011 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. | 18.3.1993 - 28.2.2011 |
jednatel | Milan Dvořáček |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.1993 do 12.10.2004 |
Adresa | Těchlovická 1097, Vizovice |
jednatel | ing. Zbyněk Kudera |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.1993 do 12.10.2004 |
Adresa | Říčanská 485, Vizovice |
jednatel | Ing. Petr Zetek |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.1993 do 7.9.1995 |
Adresa | Gorkého 60, Krnov |
IČO (identifikační číslo): | 47912120 |
---|---|
Jméno: | CETERIS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 3. 1993 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 3. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 9. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 9. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 47912120 |
---|---|
Firma: | CETERIS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 3. 1993 |
Sídlo: | U Hřiště 276, Zlín 76001 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |