ČETEP s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ČETEP s.r.o. (25257854) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Příční 1872, 56002 Česká Třebová. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 10. 1996 a je stále aktivní. ČETEP s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ČETEP s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ČETEP s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 9. 10. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10669 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25257854 | |
Jméno: | ČETEP s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.10.1996 |
Zapsána dne: | 9.10.1996 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou ze dne 7. 10. 1996 podle zák. č. 513/91 Sb. | 9.10.1996 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.8.2014 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.10.1996 - 19.8.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Příční 1872, Česká Třebová 56002, Česká republika | 19.8.2014 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 19.8.2014 |
Opravy ostatních dopravních prostředků | 19.8.2014 |
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel | 19.8.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.8.2014 |
Zámečnictví, nástrojářství | 19.8.2014 |
Vodoinstalatérství, topenářství | 19.8.2014 |
Izolatérství | 21.11.2006 |
Zámečnictví | 21.11.2006 - 19.8.2014 |
Dokončovací stavební práce | 21.11.2006 - 19.8.2014 |
Práce malířské a natěračské | 21.11.2006 - 19.8.2014 |
Topenářství | 21.11.2006 - 19.8.2014 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 9.10.1996 - 19.8.2014 |
Jednatel | Ing. Zdeněk Jirek |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2014 |
Adresa | Rumunská 392, 57201 Polička |
Jednatel | Ing. Zdeněk Jirek |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2006 do 19.8.2014 |
Adresa | Rumunská 392, 57201 Polička |
Jednatel | Karel Bešorna |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2006 do 19.8.2014 |
Adresa | Příční 1872, 56002 Česká Třebová |
Jednatel | Ing. Zdeněk Jirek |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.1996 do 21.11.2006 |
Adresa | Rumunská 392, Polička |
Jednatel | Karel Bešorna |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.1996 do 21.11.2006 |
Adresa | Příční 1872, Česká Třebová |
IČO (identifikační číslo): | 25257854 |
---|---|
Jméno: | ČETEP s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 10. 1996 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 7 |
Sídlo: | Příční 1872, Česká Třebová 56002 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 6. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 6. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 30. 6. 2014 |
Přerušeno od | 30. 1. 2017 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 2. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 2. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 12. 1999 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 10. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 25257854 |
---|---|
Firma: | ČETEP s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Česká Třebová |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 10. 1996 |
Sídlo: | Příční 1872, Česká Třebová 56002 |
---|
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Opravy a instalace strojů a zařízení |
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Ostatní stavební instalace |
Kompletační a dokončovací práce |
Nespecializovaný velkoobchod |