Cestou spolu, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Cestou spolu, z. s. (02229471) je Spolek. Sídlí na adrese Jiráskova 475/12, 57101 Moravská Třebová. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Cestou spolu, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Cestou spolu, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Cestou spolu, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 8702 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02229471 | |
Jméno: | Cestou spolu, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jiráskova 475/12, Moravská Třebová 57101, Česká republika | 30.7.2020 |
---|---|---|
Adresa: | 91, Městečko Trnávka 57101, Česká republika | 4.11.2016 - 30.7.2020 |
Adresa: | 91, Městečko Trnávka 56941, Česká republika | 1.1.2014 - 4.11.2016 |
Předseda | MgA. František Žáček |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2020 |
Adresa | Jiráskova 475/12, 57101 Moravská Třebová |
Člen výboru | Mgr. Veronika Žáčková |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2020 |
Adresa | Jiráskova 475/12, 57101 Moravská Třebová |
Člen výboru | Marie Kučerová |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2023 |
Adresa | 76, 57101 Městečko Trnávka |
Člen výboru | Ing. Radka Báčová |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2020 |
Adresa | 316, 56932 Staré Město |
Člen výboru | Mgr. Jan Mazák |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2020 |
Adresa | Sokolovská 1421/6, 56802 Svitavy |
Člen výboru | Marie Kučerová |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2020 do 15.3.2023 |
Adresa | 128, 56941 Městečko Trnávka |
Člen výboru | Kamila Kučerová |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 do 30.7.2020 |
Adresa | 91, 57101 Městečko Trnávka |
Člen výboru | Věra Kostková |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 do 28.1.2020 |
Adresa | 100, 78901 Lukavice |
Předseda výboru | Helena Huvarová |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2019 do 28.1.2020 |
Adresa | 25, 56943 Bělá u Jevíčka |
Předseda výboru | Helena Hejná |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 do 4.7.2019 |
Adresa | 25, 56943 Bělá u Jevíčka |
IČO: | 02229471 |
---|---|
Firma: | Cestou spolu, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Svitavy |
Základní územní jednotka: | Moravská Třebová |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 16. 10. 2013 |
Sídlo: | Jiráskova 475/12, Moravská Třebová 57101 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |