Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Žacléř má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Žacléř (69155224) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Pod Zahradami 511, 54201 Žacléř. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Žacléř má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Žacléř nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Žacléř na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 42372 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 69155224 | |
Jméno: | Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Žacléř | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Evidenční číslo organizační jednotky: 51009 | 2.6.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Zahradami 511, Žacléř 54201, Česká republika | 28.7.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Mírová 350, Žacléř 54201, Česká republika | 1.1.2014 - 28.7.2022 |
předseda | Jan Lebloch |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2020 |
Adresa | 54, 54204 Bernartice |
pokladník | Lukáš Kammel |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2020 |
Adresa | Betlém 405, 54201 Žacléř |
jednatel | Tomáš Mikeš |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2022 |
Adresa | Pod Zahradami 511, 54201 Žacléř |
místopředseda | Zdeněk Lenčuk |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2022 |
Adresa | Mírová 350, 54201 Žacléř |
jednatel | Zdeněk Lenčuk |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2020 do 28.7.2022 |
Adresa | Mírová 350, 54201 Žacléř |
místopředseda | Udo Ertner |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2020 do 28.7.2022 |
Adresa | 108, 54201 Žacléř |
jednatel | Zdeněk Lenčuk |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2016 do 2.6.2020 |
Adresa | Mírová 350, 54201 Žacléř |
předseda | Jan Lebloch |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2016 do 2.6.2020 |
Adresa | 54, 54204 Bernartice |
IČO: | 69155224 |
---|---|
Firma: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Žacléř |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Žacléř |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 10. 1997 |
Sídlo: | Pod Zahradami 511, Žacléř 54201 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |