Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Strmilov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Strmilov (60818115) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Náměstí 8, 37853 Strmilov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Strmilov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Strmilov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Strmilov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 42254 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60818115 | |
Jméno: | Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Strmilov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Evidenční číslo organizační jednotky: 20118 | 17.6.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Náměstí 8, Strmilov 37853, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda | Jiří Popelka |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2020 |
Adresa | Obcizna 177, 37853 Strmilov |
jednatel | Jindřich Kubák |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2020 |
Adresa | Náměstí 8, 37853 Strmilov |
místopředseda | Karel Vítek |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2020 |
Adresa | 41, 37853 Střížovice |
pokladník | Karel Urbánek |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2020 |
Adresa | Studenská 262, 37853 Strmilov |
člen | Jindřich Kubák |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2016 do 17.6.2020 |
Adresa | Náměstí 8, 37853 Strmilov |
předseda | Ladislav Kubů |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2016 do 17.6.2020 |
Adresa | Hradecká 225, 37853 Strmilov |
IČO: | 60818115 |
---|---|
Firma: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Strmilov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Základní územní jednotka: | Strmilov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 25. 10. 1995 |
Sídlo: | Náměstí 8, Strmilov 37853 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |