Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Starý Hrozenkov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Starý Hrozenkov (65326008) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 78, 68774 Vápenice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Starý Hrozenkov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Starý Hrozenkov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Starý Hrozenkov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 42335 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65326008 | |
Jméno: | Český svaz včelařů,o.s., základní organizace Starý Hrozenkov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Evidenční číslo organizační jednotky: 61015 | 15.10.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 78, Vápenice 68774, Česká republika | 24.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 243, Starý Hrozenkov 68774, Česká republika | 1.1.2014 - 24.6.2016 |
předseda | Luděk Brostík |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2020 |
Adresa | 169, 68774 Vápenice |
místopředseda | Miloslav Buček |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2020 |
Adresa | Markov 409, 68601 Uherské Hradiště |
jednatel | Ladislav Gorčík |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2019 do 12.6.2024 |
Adresa | 78, 68774 Vápenice |
předseda | Alois Bárta |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2019 do 8.2.2020 |
Adresa | 243, 68774 Starý Hrozenkov |
IČO: | 65326008 |
---|---|
Firma: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Starý Hrozenkov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Uherské Hradiště |
Základní územní jednotka: | Vápenice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 10. 4. 1997 |
Sídlo: | 78, Vápenice 68774 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |