Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Smiřice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Smiřice (62691732) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Okružní 207, 50304 Černožice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Smiřice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Smiřice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Smiřice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 42043 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62691732 | |
Jméno: | Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Smiřice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
evidenční číslo organizační jednotky: 50306 | 19.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Okružní 207, Černožice 50304, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda | Petr Slezák |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2020 |
Adresa | 95, 50343 Černilov |
jednatel | Radomil Šrámek |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2020 |
Adresa | Gruzínská 466, 50341 Hradec Králové |
místopředseda | František Jirousek |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2020 |
Adresa | Okružní 207, 50304 Černožice |
pokladník | Václav Modrý |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2020 |
Adresa | 49, 50303 Račice nad Trotinou |
jednatel | Ludmila Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2016 do 28.7.2020 |
Adresa | Sekaninova 404/14, 50011 Hradec Králové |
předseda | František Jirousek |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2016 do 28.7.2020 |
Adresa | Okružní 207, 50304 Černožice |
IČO: | 62691732 |
---|---|
Firma: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Smiřice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Černožice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 3. 1995 |
Sídlo: | Okružní 207, Černožice 50304 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |