Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Slezské Rudoltice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Slezské Rudoltice (65893565) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Pod Hradbami 162, 79399 Osoblaha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Slezské Rudoltice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Slezské Rudoltice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Slezské Rudoltice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 42341 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65893565 | |
Jméno: | Český svaz včelařů, o.s., základní organizace SLEZSKÉ RUDOLTICE | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
evidenční číslo organizační jednotky: 70111 | 24.12.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Hradbami 162, Osoblaha 79399, Česká republika | 18.7.2020 |
---|---|---|
Adresa: | 68, Slezské Rudoltice 79397, Česká republika | 1.1.2014 - 18.7.2020 |
předseda | Richard Vašut |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2020 |
Adresa | náměstí Václava Vacka 1672/13, 70800 Ostrava |
jednatel | Petr Gospoš |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2020 |
Adresa | Pod Hradbami 162, 79399 Osoblaha |
pokladník | Ludvík Paluzga |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2020 |
Adresa | 91, 79397 Slezské Rudoltice |
jednatel | Tomáš Kelemen |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2015 do 18.7.2020 |
Adresa | 91, 79399 Bohušov |
předseda | Jan Petrik |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2015 do 18.7.2020 |
Adresa | 68, 79397 Slezské Rudoltice |
IČO: | 65893565 |
---|---|
Firma: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Slezské Rudoltice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Osoblaha |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 4. 8. 1997 |
Sídlo: | Pod Hradbami 162, Osoblaha 79399 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |