Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Šenov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Šenov (63699460) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Václavovická 1247, 73934 Šenov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Šenov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Šenov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Šenov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 42045 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63699460 | |
Jméno: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Šenov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
evidenční číslo organizační jednotky: 70228 | 1.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Václavovická 1247, Šenov 73934, Česká republika | 23.9.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Pod Čechem 658, Šenov 73934, Česká republika | 13.8.2016 - 23.9.2020 |
Adresa: | Kaštanová 868, Šenov 73934, Česká republika | 1.1.2014 - 13.8.2016 |
předseda | Petr Krištof |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2020 |
Adresa | Václavovická 1247, 73934 Šenov |
jednatel | Alois Tureček |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2020 |
Adresa | Stará cesta 320, 73934 Šenov |
pokladník | Jan Kuchař |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2020 |
Adresa | Polní 1809, 73934 Šenov |
předseda | Karel Lupa |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2017 do 23.9.2020 |
Adresa | U školky 1253, 73934 Šenov |
pokladník | Jaroslav Václavík |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2017 do 23.9.2020 |
Adresa | Střední 916, 73934 Šenov |
jednatel | Alois Tureček |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2019 do 23.9.2020 |
Adresa | Stará cesta 320, 73934 Šenov |
jednatel | Lubomír Masnica |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2018 do 19.6.2019 |
Adresa | V družstvu 458, 73934 Šenov |
jednatel | Miroslav Banasinski |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2017 do 10.3.2018 |
Adresa | Pod Čechem 658, 73934 Šenov |
IČO: | 63699460 |
---|---|
Firma: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Šenov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Šenov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 3. 1995 |
Sídlo: | Václavovická 1247, Šenov 73934 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |