Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Seč má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Seč (60104813) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Sídl. 9. května 319, 53807 Seč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Seč má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Seč nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Seč na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 42253 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60104813 | |
Jméno: | Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Seč | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
evidenční číslo organizační jednotky: 50114 | 20.5.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sídl. 9. května 319, Seč 53807, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda | Jan Jironč |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2024 |
Adresa | 45, 53807 Seč |
jednatel | Martina Malá Prachárová |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2024 |
Adresa | L. Svobody 117, 53807 Seč |
pokladník | Václav Belza |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2024 |
Adresa | Sídl. 9. května 319, 53807 Seč |
předseda | Jan Klaudy |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2016 do 13.4.2024 |
Adresa | 69, 53807 Seč |
jednatel | Miroslav Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2016 do 23.2.2024 |
Adresa | náměstí Dukelských hrdinů 2232, 53002 Pardubice |
IČO: | 60104813 |
---|---|
Firma: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Seč |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Seč |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 25. 10. 1995 |
Sídlo: | Sídl. 9. května 319, Seč 53807 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |