Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Sázavka má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Sázavka (60127937) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 12, 58244 Sázavka. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Sázavka má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Sázavka nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Sázavka na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 42196 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60127937 | |
Jméno: | Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Sázavka | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Evidenční číslo organizační jednotky: 50209 | 20.5.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 12, Sázavka 58244, Česká republika | 30.7.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 81, Sázavka 58244, Česká republika | 1.1.2014 - 30.7.2016 |
jednatel | Vladimír Šuťak |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2020 |
Adresa | Famfulíkova 1141/17, 18200 Praha |
místopředseda | Jan Peca |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2020 |
Adresa | 10, 58282 Nová Ves u Leštiny |
pokladník | Stanislav Čech |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2020 |
Adresa | 31, 58244 Sázavka |
předseda | Josef Fousek |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2023 |
Adresa | U Rybníčků 1044, 58291 Světlá nad Sázavou |
předseda | Josef Fousek |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2020 do 17.3.2023 |
Adresa | 33, 58244 Sázavka |
jednatel | Vladimír Šuťak |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2016 do 20.5.2020 |
Adresa | Famfulíkova 1141/17, 18200 Praha |
místopředseda | Jaroslav Pospíchal |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2016 do 20.5.2020 |
Adresa | 133, 58286 Leština u Světlé |
předseda | Josef Fousek |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2016 do 20.5.2020 |
Adresa | 33, 58244 Sázavka |
IČO: | 60127937 |
---|---|
Firma: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Sázavka |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Sázavka |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 10. 8. 1995 |
Sídlo: | 12, Sázavka 58244 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |