Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Radonice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Radonice (70839727) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 1, 43155 Radonice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Radonice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Radonice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Radonice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 42554 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70839727 | |
Jméno: | Český svaz včelařů, o.s., základní organizace RADONICE | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Evidenční číslo organizační jednotky: 40107 | 14.8.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 1, Radonice 43155, Česká republika | 13.7.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 208, Radonice 43155, Česká republika | 1.1.2014 - 13.7.2016 |
předseda | Karel Čížek |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2020 |
Adresa | 6, 43201 Radonice |
jednatel | Marek Prašnický |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2020 |
Adresa | 31, 43201 Radonice |
místopředseda | Radek Prašnický |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2020 |
Adresa | 31, 43201 Radonice |
pokladník | Mikuláš Bezányi |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2020 |
Adresa | 208, 43155 Radonice |
pokladník | Mgr. Mikuláš Bezányi |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2016 do 14.8.2020 |
Adresa | 208, 43155 Radonice |
jednatel | Marek Prašnický |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2016 do 14.8.2020 |
Adresa | 31, 43201 Radonice |
předseda | Karel Čížek |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2016 do 14.8.2020 |
Adresa | 6, 43201 Radonice |
IČO: | 70839727 |
---|---|
Firma: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Radonice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Radonice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 26. 6. 2000 |
Sídlo: | 1, Radonice 43155 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |