Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Plzeň - Újezd má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Plzeň - Újezd (49779397) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese V Závrtku 646/26, 32600 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Plzeň - Újezd má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Plzeň - Újezd nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Plzeň - Újezd na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 41666 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49779397 | |
Jméno: | Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Plzeň - Újezd | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
evidenční číslo organizační jednotky: 30502 | 30.9.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V Závrtku 646/26, Plzeň 32600, Česká republika | 30.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | třída Vojtěcha Rojíka 121/47, Plzeň 31200, Česká republika | 1.1.2014 - 30.9.2016 |
předseda | Jiří Jindáček |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2020 |
Adresa | Nad Zámkem 191/9, 31800 Plzeň |
jednatel | Jana Janoušková |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2020 |
Adresa | Haltýřská 65/10, 31200 Plzeň |
pokladník | Pavel Patrovský |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2020 |
Adresa | V Hájku 196/17, 31200 Plzeň |
pokladník | Jaroslav Kuntzman |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2016 do 23.12.2020 |
Adresa | Jižní 205/15, 31200 Plzeň |
místopředseda | Jiří Jindáček |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2016 do 23.12.2020 |
Adresa | Nad Zámkem 191/9, 31800 Plzeň |
jednatel | Běla Vaňková |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2016 do 23.12.2020 |
Adresa | třída Vojtěcha Rojíka 121/47, 31200 Plzeň |
předseda | Ing. Jiří Edl |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2016 do 23.12.2020 |
Adresa | Klestová 104/8, 31200 Plzeň |
IČO: | 49779397 |
---|---|
Firma: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Plzeň - Újezd |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 2-Slovany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 6. 1990 |
Sídlo: | V Závrtku 646/26, Plzeň 32600 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |