Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Pleše má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Pleše (60817445) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 85, 37821 Pleše. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Pleše má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Pleše nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Pleše na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 42071 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60817445 | |
Jméno: | Český svaz včelařů, o.s., ZO Pleše | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
evidenční číslo organizační jednotky: 20114 | 7.1.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 85, Pleše 37821, Česká republika | 7.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | nám. J. Hrubého 260, Kardašova Řečice 37821, Česká republika | 1.1.2014 - 7.1.2016 |
předseda | Milan Šašek |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2020 |
Adresa | 64, 37821 Višňová |
jednatel | Pavel Vopava |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2020 |
Adresa | nám. J. Hrubého 260, 37821 Kardašova Řečice |
místopředseda | Josef Pražák |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2020 |
Adresa | 7, 37821 Záhoří |
pokladník | Jiří Šubr |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2020 |
Adresa | 24, 37821 Újezdec |
jednatel | Pavel Vopava |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2016 do 25.3.2020 |
Adresa | nám. J. Hrubého 260, 37821 Kardašova Řečice |
předseda | Milan Šašek |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2016 do 25.3.2020 |
Adresa | 64, 37821 Višňová |
IČO: | 60817445 |
---|---|
Firma: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Pleše |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Základní územní jednotka: | Pleše |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 23. 3. 1995 |
Sídlo: | 85, Pleše 37821 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |