Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Petrovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Petrovice (68996691) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 139, 26255 Petrovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Petrovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Petrovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Petrovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 42433 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 68996691 | |
Jméno: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Petrovice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Evidenční číslo organizační jednotky: 11216 | 2.8.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 139, Petrovice 26255, Česká republika | 16.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Petrovice, , | 1.1.2014 - 16.6.2016 |
předseda | Petr Marešovský |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2020 |
Adresa | 23, 26255 Petrovice |
jednatel | Petr Čihák |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2020 |
Adresa | 2, 26255 Petrovice |
místopředseda | Josef Pilík |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2020 |
Adresa | Pod Pilami 730, 26401 Sedlčany |
pokladník | Jiří Jankovský |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2020 |
Adresa | 133, 26255 Petrovice |
místopředseda | Josef Ptáček |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2016 do 23.5.2020 |
Adresa | 24, 26256 Krásná Hora nad Vltavou |
jednatel | Petr Čihák |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2016 do 23.5.2020 |
Adresa | 2, 26255 Petrovice |
předseda | Petr Marešovský |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2016 do 23.5.2020 |
Adresa | 23, 26255 Petrovice |
pokladník | Jiří Jankovský |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2017 do 23.5.2020 |
Adresa | 133, 26255 Petrovice |
pokladník | Stanislav Hácha |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2016 do 14.11.2016 |
Adresa | 12, 26255 Petrovice |
pokladník | Stanislav Hácha |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2016 do 14.11.2016 |
Adresa | 12, 26255 Petrovice |
IČO: | 68996691 |
---|---|
Firma: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Petrovice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Petrovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 9. 1998 |
Sídlo: | 139, Petrovice 26255 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |