Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Petřkovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Petřkovice (63029057) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Borky 33/5, 72528 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Petřkovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Petřkovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Petřkovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 41663 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63029057 | |
Jméno: | Český svaz včelařů, o.s., základní organizace PETŘKOVICE | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
evidenční číslo organizační jednotky: 70702 | 8.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Borky 33/5, Ostrava 72528, Česká republika | 3.8.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Balbínova 461/55, Ostrava 72529, Česká republika | 8.11.2016 - 3.8.2024 |
Adresa: | Včelařská 550/9, Ostrava 72529, Česká republika | 1.1.2014 - 8.11.2016 |
předseda | Petr Černota |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2024 |
Adresa | Borky 33/5, 72528 Ostrava |
jednatel | Matěj Kosma |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2024 |
Adresa | Horní 501/24, 74714 Ludgeřovice |
místopředseda | Antonín Fornadel |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2024 |
Adresa | Vrablovecká 469/45, 74714 Ludgeřovice |
pokladník | Lenka Fischerová |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2024 |
Adresa | Nad Vodárnou 912/1, 74714 Ludgeřovice |
pokladník | Josef Važík |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2017 do 3.8.2024 |
Adresa | Na Kopaninách 1245/9a, 74714 Ludgeřovice |
jednatel | Antonín Fornadel |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2017 do 3.8.2024 |
Adresa | Vrablovecká 469/45, 74714 Ludgeřovice |
předseda | Josef Zelník |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2017 do 3.8.2024 |
Adresa | Balbínova 461/55, 72529 Ostrava |
IČO: | 63029057 |
---|---|
Firma: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Petřkovice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Lhotka |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 6. 1990 |
Sídlo: | Borky 33/5, Ostrava 72528 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |