Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lužany u Jičína má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lužany u Jičína (64814424) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 227, 50706 Lužany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lužany u Jičína má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lužany u Jičína nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lužany u Jičína na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 42021 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64814424 | |
Jméno: | Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Lužany u Jičína | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
evidenční číslo organizační jednotky: 50407 | 8.4.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 227, Lužany 50706, Česká republika | 28.5.2022 |
---|---|---|
Adresa: | 12, Lužany 50706, Česká republika | 1.1.2014 - 28.5.2022 |
předseda | Martin Kubánek |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2022 |
Adresa | 227, 50706 Lužany |
jednatel | Josef Papoušek |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2022 |
Adresa | 12, 50707 Úlibice |
místopředseda | Petr Pencák |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2022 |
Adresa | Bezručova 1496/74, 50002 Hradec Králové |
pokladník | Hana Čejková |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2022 |
Adresa | 2, 50707 Úlibice |
jednatel | František Mlejnek |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2016 do 3.12.2021 |
Adresa | 205, 50706 Lužany |
předseda | Josef Splítek |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2016 do 5.5.2021 |
Adresa | 12, 50706 Lužany |
IČO: | 64814424 |
---|---|
Firma: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lužany u Jičína |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Jičín |
Základní územní jednotka: | Lužany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 3. 1995 |
Sídlo: | 227, Lužany 50706 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |