Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lanžhot má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lanžhot (75105462) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Náměstí 177/2, 69151 Lanžhot. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lanžhot má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lanžhot nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lanžhot na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 42665 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75105462 | |
Jméno: | Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Lanžhot | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Evidenční číslo organizační jednotky: 60408 | 12.9.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Náměstí 177/2, Lanžhot 69151, Česká republika | 25.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Smetanova 582/1, Lanžhot 69151, Česká republika | 1.1.2014 - 25.6.2016 |
pokladník | Antonín Šesták |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2018 |
Adresa | Smetanova 582/1, 69151 Lanžhot |
jednatel | František Tuček |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2016 |
Adresa | Náměstí 182/6, 69151 Lanžhot |
předseda | Pavel Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2016 |
Adresa | Komenského 74/15, 69151 Lanžhot |
místopředseda | Pavel Vaida |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2016 do 5.4.2019 |
Adresa | Vinohrady 1140/27, 69151 Lanžhot |
IČO: | 75105462 |
---|---|
Firma: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lanžhot |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Lanžhot |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 27. 3. 2007 |
Sídlo: | Náměstí 177/2, Lanžhot 69151 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |