Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Kolinec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Kolinec (62633015) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 28, 34142 Kolinec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Kolinec má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Kolinec nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Kolinec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 41736 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62633015 | |
Jméno: | Český svazu včelařů ,o.s., základní organizace Kolinec | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Evidenční číslo organizační jednotky: 30414 | 1.11.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 28, Kolinec 34142, Česká republika | 13.7.2019 |
---|---|---|
Adresa: | 7, Kolinec 34142, Česká republika | 1.1.2014 - 13.7.2019 |
jednatel | Peter Ferenčík |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2020 |
Adresa | 24, 34142 Kolinec |
pokladník | Miloslav Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2020 |
Adresa | 224, 34142 Kolinec |
předseda | Petr Makrlík |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2020 |
Adresa | 277, 34142 Kolinec |
místopředseda | Jiří Faust |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2020 do 8.3.2022 |
Adresa | 28, 34201 Hrádek |
jednatel | Peter Ferenčík |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2019 do 21.8.2020 |
Adresa | 24, 34142 Kolinec |
pokladník | Miloslav Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2019 do 21.8.2020 |
Adresa | 224, 34142 Kolinec |
místopředseda | Jiří Faust |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2016 do 21.8.2020 |
Adresa | 28, 34201 Hrádek |
předseda | Ing. Petr Makrlík |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2016 do 21.8.2020 |
Adresa | 277, 34142 Kolinec |
jednatel | Jaroslav Kovařík |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2016 do 13.7.2019 |
Adresa | 7, 34142 Kolinec |
pokladník | Petr Sýkora |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2016 do 28.6.2018 |
Adresa | Nádražní 812, 34201 Sušice |
IČO: | 62633015 |
---|---|
Firma: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Kolinec |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Kolinec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 6. 1990 |
Sídlo: | 28, Kolinec 34142 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |