Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Golčův Jeníkov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Golčův Jeníkov (62698753) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Obora 435, 58282 Golčův Jeníkov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Golčův Jeníkov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Golčův Jeníkov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Golčův Jeníkov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 42320 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62698753 | |
Jméno: | Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Golčův Jeníkov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Evidenční číslo organizační jednotky: 50201 | 18.7.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Obora 435, Golčův Jeníkov 58282, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda | Zdeněk Krenk |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2020 |
Adresa | 13, 58282 Golčův Jeníkov |
jednatel | Pavel Jelínek |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2020 |
Adresa | Obora 435, 58282 Golčův Jeníkov |
místopředseda | Ondřej Lauda |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2020 |
Adresa | U Mlýna 871, 58282 Golčův Jeníkov |
pokladník | Marie Cemperová |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2020 |
Adresa | 1, 58282 Skryje |
jednatel | Pavel Jelínek |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2016 do 18.7.2020 |
Adresa | Obora 435, 58282 Golčův Jeníkov |
místopředseda | Zdeněk Krenk |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2016 do 18.7.2020 |
Adresa | 13, 58282 Golčův Jeníkov |
předseda | Petr Nohejl |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2016 do 18.7.2020 |
Adresa | Nám. T. G. Masaryka 20, 58282 Golčův Jeníkov |
IČO: | 62698753 |
---|---|
Firma: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Golčův Jeníkov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Golčův Jeníkov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 31. 10. 1996 |
Sídlo: | Obora 435, Golčův Jeníkov 58282 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |