Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Choceň má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Choceň (49317369) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Bj. Krawce 1883, 56501 Choceň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Choceň má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Choceň nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Choceň na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 41892 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49317369 | |
Jméno: | Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Choceň | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
evidenční číslo organizační jednotky: 51105 | 4.8.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bj. Krawce 1883, Choceň 56501, Česká republika | 4.8.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na Bílé 546, Choceň 56501, Česká republika | 1.1.2014 - 4.8.2016 |
jednatel | Jaroslav Loučka |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2024 |
Adresa | Na Bílé 551, 56501 Choceň |
místopředseda | Jaroslav Chadima |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2021 |
Adresa | Dr. E. Beneše 285, 56501 Choceň |
pokladník | Petr Vrba |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2021 |
Adresa | 53, 56501 Újezd u Chocně |
jednatel | Jaroslav Loučka |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2021 do 18.5.2024 |
Adresa | Kollárova 629, 56501 Choceň |
předseda | Miloslav Jiroušek |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2018 do 18.9.2021 |
Adresa | 244, 56601 Tisová |
místopředseda | Jaroslav Chadima |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2018 do 18.9.2021 |
Adresa | Dr. E. Beneše 285, 56501 Choceň |
jednatel | Jaroslav Loučka |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2016 do 18.9.2021 |
Adresa | Kollárova 629, 56501 Choceň |
místopředseda | Miloslav Jiroušek |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2016 do 1.6.2018 |
Adresa | 244, 56601 Tisová |
předseda | Pravdomil Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2016 do 5.5.2017 |
Adresa | Nádražní 828, 56501 Choceň |
IČO: | 49317369 |
---|---|
Firma: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Choceň |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Choceň |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 4. 1. 1995 |
Sídlo: | Bj. Krawce 1883, Choceň 56501 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |