Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Čechtice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Čechtice (75116839) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese nám. Dr. Tyrše 56, 25765 Čechtice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Čechtice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Čechtice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Čechtice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 42693 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75116839 | |
Jméno: | Český svaz včelařů,o.s.,základní organizace Čechtice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Evidenční číslo organizační jednotky: 10103 | 18.8.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | nám. Dr. Tyrše 56, Čechtice 25765, Česká republika | 5.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Vlašimská 35, Čechtice 25765, Česká republika | 1.1.2014 - 5.10.2016 |
předseda | Slavomír Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2023 |
Adresa | 28, 25765 Čechtice |
místopředseda | Petr Kletečka |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2023 |
Adresa | U Vorliny 916, 25801 Vlašim |
jednatel | Petr Jenšík |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2021 |
Adresa | 46, 25765 Miřetice |
pokladník | Vít Martínek |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2021 |
Adresa | Sulova 1356, 15600 Praha |
předseda | Pavel Maleček |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2021 do 13.4.2023 |
Adresa | Čsl. legií 186, 25765 Čechtice |
pokladník | Ing. Vít Martínek |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2016 do 18.8.2021 |
Adresa | Sulova 1356, 15600 Praha |
jednatel | Petr Jenšík |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2016 do 18.8.2021 |
Adresa | 46, 25765 Miřetice |
předseda | Pavel Maleček |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2016 do 18.8.2021 |
Adresa | Čsl. legií 186, 25765 Čechtice |
IČO: | 75116839 |
---|---|
Firma: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Čechtice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Čechtice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 20. 8. 2007 |
Sídlo: | nám. Dr. Tyrše 56, Čechtice 25765 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |