Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Bystřice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Bystřice (63822041) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese A. Kroutila 478, 25751 Bystřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Bystřice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Bystřice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Bystřice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 42199 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63822041 | |
Jméno: | Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Bystřice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Evidenční číslo organizační jednotky: 10102 | 24.3.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | A. Kroutila 478, Bystřice 25751, Česká republika | 16.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Bystřice, Antonína Kroutila 478 , | 1.1.2014 - 16.12.2015 |
předseda | Pavel Dohnal |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2020 |
Adresa | K Líšnu 158, 25751 Bystřice |
jednatel | Zdeněk Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2020 |
Adresa | A. Kroutila 478, 25751 Bystřice |
místopředseda | Aleš Baťha |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2020 |
Adresa | 114, 25751 Bystřice |
pokladník | Dagmar Maierová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2023 |
Adresa | 158, 25751 Bystřice |
pokladník | Dagmar Maierová |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2020 do 14.1.2023 |
Adresa | Družstevní 464, 25751 Bystřice |
jednatel | Zdeněk Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2015 do 24.3.2020 |
Adresa | A. Kroutila 478, 25751 Bystřice |
předseda | Pavel Dohnal |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2015 do 24.3.2020 |
Adresa | K Líšnu 158, 25751 Bystřice |
IČO: | 63822041 |
---|---|
Firma: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Bystřice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Bystřice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 8. 1995 |
Sídlo: | A. Kroutila 478, Bystřice 25751 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |