Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Baška má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Baška (63026201) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 80, 73901 Baška. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Baška má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Baška nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Baška na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 42059 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63026201 | |
Jméno: | Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Baška | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
evidenční číslo organizační jednotky: 70201 | 11.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 80, Baška 73901, Česká republika | 11.2.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Cihelní 575, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 1.1.2014 - 11.2.2017 |
jednatel | Aleš Bacílek |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2018 |
Adresa | 324, 73901 Baška |
pokladník | Jan Buzrla |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2017 |
Adresa | 21, 73901 Baška |
předseda | Bc. Martin Carbol |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2017 |
Adresa | 80, 73901 Baška |
jednatel | Ing. Petr Kolčář |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2017 do 26.4.2018 |
Adresa | Cihelní 575, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | Ing. Petr Kolčář |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2017 do 26.4.2018 |
Adresa | Cihelní 575, 73801 Frýdek-Místek |
IČO: | 63026201 |
---|---|
Firma: | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Baška |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Baška |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 20. 3. 1995 |
Sídlo: | 80, Baška 73901 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |