Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Liberec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Liberec (46749349) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 66, 46342 Hodkovice nad Mohelkou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Liberec má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Liberec nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Liberec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 42171 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46749349 | |
Jméno: | Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Liberec | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Evidenční číslo organizační jednotky: 40400 | 3.9.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 66, Hodkovice nad Mohelkou 46342, Česká republika | 2.8.2024 |
---|---|---|
Adresa: | 72, Černousy 46373, Česká republika | 2.7.2016 - 2.8.2024 |
Adresa: | V Zahradách 180/33, Liberec 46010, Česká republika | 1.1.2014 - 2.7.2016 |
předseda | Přemysl Burian |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2024 |
Adresa | 66, 46342 Hodkovice nad Mohelkou |
místopředseda | Věra Špálová |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2021 |
Adresa | Na Cvičišti 558/58, 46001 Liberec |
jednatel | Tomáš Moravec |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2024 |
Adresa | 60, 46343 Český Dub |
pokladník | Tomáš Bönsch |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2021 |
Adresa | 324, 54372 Rudník |
člen výboru | Jindřiška Klimešová |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2021 |
Adresa | Jeřmanická 497/20, 46312 Liberec |
předseda | Vladimír Davídek |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2021 do 2.8.2024 |
Adresa | 45, 46373 Černousy |
jednatel | Lea Antošová |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2021 do 2.8.2024 |
Adresa | Tovačovského 929/7, 46014 Liberec |
jednatel | Lea Antošová |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2016 do 3.9.2021 |
Adresa | Tovačovského 929/7, 46014 Liberec |
místopředseda | Věra Špálová |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2016 do 3.9.2021 |
Adresa | Na Cvičišti 558/58, 46001 Liberec |
předseda | Vladimír Davídek |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2016 do 3.9.2021 |
Adresa | 45, 46373 Černousy |
IČO: | 46749349 |
---|---|
Firma: | Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Liberec |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Hodkovice nad Mohelkou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 27. 6. 1995 |
Sídlo: | 66, Hodkovice nad Mohelkou 46342 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |