Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Beroun má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Beroun (00434221) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Náhorní 861, 26601 Beroun. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Beroun má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Beroun nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Beroun na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 41612 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00434221 | |
Jméno: | Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Beroun | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Evidenční číslo organizační jednotky: 10200 | 14.1.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Náhorní 861, Beroun 26601, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda | Luděk Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2021 |
Adresa | U Vápenice 58, 26601 Beroun |
jednatel | Ing. Jaromír Tejkl |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2021 |
Adresa | Náhorní 861, 26601 Beroun |
místopředseda | Tomáš Preis |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2021 |
Adresa | Hálkova 716, 25229 Dobřichovice |
pokladník | Vlastimil Taraba |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2021 |
Adresa | 23, 26727 Skuhrov |
člen výboru | David Zýka |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2021 |
Adresa | 37, 26751 Svatá |
předseda | Rudolf Bock |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2020 do 14.1.2021 |
Adresa | Maxova 2043, 26601 Beroun |
jednatel | Jaromír Tejkl |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2016 do 14.1.2021 |
Adresa | Náhorní 861, 26601 Beroun |
předseda | Rudolf Bock |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2016 do 6.11.2020 |
Adresa | S. K. Neumanna 1530, 26601 Beroun |
IČO: | 00434221 |
---|---|
Firma: | Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Beroun |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Beroun |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 31. 12. 1976 |
Sídlo: | Náhorní 861, Beroun 26601 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |