Český svaz estetické skupinové gymnastiky, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Český svaz estetické skupinové gymnastiky, z.s. (26661217) je Spolek. Sídlí na adrese Drnovská 413/39a, 68201 Vyškov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Český svaz estetické skupinové gymnastiky, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Český svaz estetické skupinové gymnastiky, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Český svaz estetické skupinové gymnastiky, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 10452 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26661217 | |
Jméno: | Český svaz estetické skupinové gymnastiky | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Drnovská 413/39A, Vyškov 68201, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Prezident | Ing. Renáta Vrbová |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2023 |
Adresa | Ke Vsisku 321, 78372 Velký Týnec |
Viceprezident | MUDr. Kateřina Kapounková Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2023 |
Adresa | Drnovská 413/39A, 68201 Vyškov |
Člen předsednictva | Mgr. Petra Smějová |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2023 |
Adresa | Provázkova 2274/17, 14300 Praha |
Člen předsednictva | Mgr. Kryštof Havel |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2023 |
Adresa | Pádoly 348, 75654 Zubří |
Člen předsednictva | Soňa Kolouchová Kleinerová |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2023 |
Adresa | Jírovcova 549/2, 62300 Brno |
Člen předsednictva | Soňa Kleinerová |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2023 do 19.8.2023 |
Adresa | Jírovcova 549/2, 62300 Brno |
Prezident | Ing. Renáta Vrbová |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2020 do 16.8.2023 |
Adresa | Ke Vsisku 321, 78372 Velký Týnec |
Viceprezident | MUDr. Kateřina Kapounková Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2020 do 16.8.2023 |
Adresa | Drnovská 413/39A, 68201 Vyškov |
Člen předsednictva | Kryštof Havel |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2020 do 16.8.2023 |
Adresa | Pádoly 348, 75654 Zubří |
Člen předsednictva | Mgr. Petra Smějová |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2020 do 16.8.2023 |
Adresa | Provázkova 2274/17, 14300 Praha |
Člen předsednictva | Soňa Kolouchová Kleinerová |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2023 do 16.8.2023 |
Adresa | Jírovcova 549/2, 62300 Brno |
Člen předsednictva | Soňa Kleinerová |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2020 do 5.8.2023 |
Adresa | Jírovcova 549/2, 62300 Brno |
Člen předsednictva | Mgr. Petra Smějová |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2020 do 28.8.2020 |
Adresa | Břežanská 543, 25245 Ohrobec |
člen předsednictva | Mgr. Petra Smějová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2017 do 10.3.2020 |
Adresa | Břežanská 543, 25245 Ohrobec |
člen předsednictva | Soňa Kleinerová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2015 do 10.3.2020 |
Adresa | Jírovcova 549/2, 62300 Brno |
víceprezident | Kateřina Kapounková |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2015 do 10.3.2020 |
Adresa | Drnovská 413/39A, 68201 Vyškov |
prezident | Renáta Vrbová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2015 do 10.3.2020 |
Adresa | Ke Vsisku 321, 78372 Velký Týnec |
člen předsednictva | Mgr. Petra Smějová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2015 do 4.8.2017 |
Adresa | Oblouková 727, 25246 Vrané nad Vltavou |
člen předsednictva | Mgr. Petra Smějová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2015 do 4.8.2017 |
Adresa | Oblouková 727, 25246 Vrané nad Vltavou |
IČO: | 26661217 |
---|---|
Firma: | Český svaz estetické skupinové gymnastiky, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Vyškov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 3. 5. 2004 |
Sídlo: | Drnovská 413/39, Vyškov 68201 |
---|
Ostatní sportovní činnosti |